Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Binavne | Ejerskaber | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-06 tilføjes Vedtægter: 2021-07-06 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-05 fjernes Binavne: City Car Wash ApS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2010-01-20 sletter virksomheden Ejerskaber: CITY AUTOLAKERING ApS. (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2020-10-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-22 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Binavne: City Autolakering ApS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-22 tilføjes Legale ejere: J. & C. HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-21 fjernes Legale ejere: Jan Jespersen, Carsten Lund (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-25 tilføjes Vedtægter: 2015-11-25 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-18 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2015-09-18 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-27 tilføjes Binavne: City Car Wash ApS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2015-04-14 tilføjes Vedtægter: 2015-04-14 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-03-01 tilføjes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2015-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2015-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten selv og/eller via driftsselskaber at servicere erhvervsliv og private bilejere med bilvask og andre serviceydelser samt sælge produkter, der vedrører ovennævnte serviceydelse, at drive virksomhed med lakering, reparation og klargøring af køretøjer, at drive virksomhed med handel med køretøjer, reservedele og udstyr samt anden med de ovennævnte aktiviteter forbunden virksomhed. Herudover er det selskabets formål at foretage investeringsvirksomhed og anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 tilføjes Navne: CITY AUTOLAK ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-26 fjernes Navne: J OG L HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 tilføjes Vedtægter: 2015-02-27 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrikrogen 5, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-20 tilføjes Binavne: J OG L HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-01-20 tilføjes Direktion: Jan Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-20 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-01-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-01-20 tilføjes Legale ejere: Jan Jespersen, Carsten Lund (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2010-01-20 tilføjes Navne: J OG L HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-01-20 tilføjes Reelle ejere: Jan Jespersen, Carsten Lund (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2010-01-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-01-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-01-20 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-01-20 tilføjes Stiftere: Jan Jespersen, Carsten Lund (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-01-27)
Den 2010-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)