Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleløkken 57, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 tilføjes Interessenter: Jan-Rainer Schmitt (offentliggjort 2010-03-08)
Den 2010-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jrs@jan-rainerschmitt.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 tilføjes Navne: JRS Consulting v/Jan-Rainer Schmitt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)