Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 52, 10. 3., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 fjernes Kontaktoplysninger: Ruth@kajkragelund.dk (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 fjernes Navne: LC Hinnerup, Dagmars Kilde (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 52, 10. 3., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 7, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: Ruth@kajkragelund.dk (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-11 fjernes Kontaktoplysninger: ruth@kajkragelund.dk (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2019-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 7, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2019-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 7, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2014-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 7, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2014-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 14, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 14, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2010-02-12 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: ruth@kajkragelund.dk (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2010-02-12 tilføjes Navne: LC Hinnerup, Dagmars Kilde (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2010-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-10-06)