Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 5, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 tilføjes Interessenter: Pia Barnow, Ole Poul Petersen, Kim Petersen (offentliggjort 2010-02-11)
Den 2009-12-15 tilføjes Navne: Familien Petersen I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 tilføjes Reelle ejere: Kim Petersen, Pia Barnow (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2009-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)