Sektion (alle) | |||||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2019-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2019-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2019-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2019-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2014-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 8, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2014-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 8, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2014-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: Annelenenissen@gmail.com (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2014-04-12 fjernes Kontaktoplysninger: gitte@radarlive.dk (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2013-11-03 tilføjes Kontaktoplysninger: gitte@radarlive.dk (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2010-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 8, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2010-02-02 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-02 tilføjes Navne: Andelsforeningen Pauls Gade 8 B (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)