Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2010-08-12 sletter virksomheden Ejerskaber: CHAMP HOLDING A/S. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CHAMP HOLDING A/S. (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-04-03 tilføjes Legale ejere: Mimi Larsson (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-04-03 fjernes Legale ejere: Christian Frithiof Larsson (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2024-04-02 fjernes Legale ejere: Mimi Larsson (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-04-03 tilføjes Reelle ejere: Mimi Larsson (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-04-03 fjernes Reelle ejere: Christian Frithiof Larsson (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2024-04-02 fjernes Reelle ejere: Mimi Larsson (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-04-03 fjernes Direktion: Christian Frithiof Larsson (direktør) (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2023-08-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Vedtægter: 2018-08-14 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 tilføjes Reelle ejere: Mimi Larsson, Christian Frithiof Larsson (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2010-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 106, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-13 tilføjes Direktion: Christian Frithiof Larsson (direktør) (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2010-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje værdipapirer og foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 tilføjes Legale ejere: Mimi Larsson, Christian Frithiof Larsson (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2010-01-13 tilføjes Navne: MI-CH HOLDING ApS (offentliggjort 2010-01-27)
Den 2010-01-13 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-01-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2010-01-13 tilføjes Vedtægter: 2010-01-13 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2010-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-01-27)
Den 2010-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)