Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulstrupvej 10, 4682 Tureby (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Direktion: Bo Søgaard Schou-Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-21 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Legale ejere: Bo Søgaard Schou-Jensen (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Navne: Fyr Invest ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Stiftere: Susanne Neumann, Boholte Development ApS, BIZ HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulstrupvej 10, 4682 Tureby (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 84, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Direktion: Bo Søgaard Schou-Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-08 fjernes Direktion: Birte Rigmor Nørager (adm. dir) (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-08 tilføjes Legale ejere: Bo Søgaard Schou-Jensen (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: administration@kartl.dk (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-05-28 tilføjes Navne: Fyr Invest ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-27 fjernes Navne: BOHOLTE DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-05-28 tilføjes Vedtægter: 2015-05-28 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 84, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2014-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulstrupvej 10, 4682 Tureby (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2014-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. Selskabet kan endvidere efter direktionens skøn foretage invisteringer i fast ejendom, værdipapirer,såvel børsnoteredesom unoterede, foretage pengeudlån og drive leasingvirksomhed samt foretage investeringer i aktiver, der er relevante for driften i datterselskaber med henblik på udlejning eller udleasing af disse. (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-04-17 tilføjes Navne: BOHOLTE DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2014-04-16 fjernes Navne: FYR INVEST ApS (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2014-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-04-17 tilføjes Vedtægter: 2014-04-17 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2012-06-08 tilføjes Direktion: Birte Rigmor Nørager (adm. dir) (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2012-06-08 fjernes Direktion: Sven Nørager (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-01-02 tilføjes Direktion: Sven Nørager (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-01-02 fjernes Direktion: Allan Kylén Nørager (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-01-02 tilføjes Navne: FYR INVEST ApS (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2012-01-01 fjernes Navne: FYRGÅRDEN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-03)
Den 2011-03-01 tilføjes Navne: FYRGÅRDEN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-03)
Den 2011-02-28 fjernes Navne: KART HOLDING ApS (offentliggjort 2010-01-25)
Den 2011-01-19 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulstrupvej 10, 4682 Tureby (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2010-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringvej 35, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Direktion: Allan Kylén Nørager (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-06-30 fjernes Direktion: Per Waarst (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-02-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@kartl.dk (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2010-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringvej 35, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-21 tilføjes Direktion: Per Waarst (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-21 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-01-21 tilføjes Navne: KART HOLDING ApS (offentliggjort 2010-01-25)
Den 2010-01-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-01-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-01-21 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-01-21 tilføjes Stiftere: Susanne Neumann, Boholte Development ApS, BIZ HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-15)