Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: LA CHANCE ApS. (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2023-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrup Jagtvej 201, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-21 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Legale ejere: Martina Susanna Banach (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 21. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 2014-06-30 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Reelle ejere: Martina Susanna Banach (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Stiftere: Liliana Teixeira Beier (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-12)
Den 2022-03-11 Statstidende Dekret
Den 2022-02-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-12)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-12)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Direktion: Martina Susanna Banach (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-17 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2017-09-30 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrup Jagtvej 201, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2016-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2014-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2014-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Maltegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2013-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2013-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse. Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2013-12-05 tilføjes Vedtægter: 2013-12-05 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-06-30 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maltegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2011-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 35, 2. 7., 2820 Gentofte (offentliggjort 2010-02-22)
Den 2010-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 35, 2. 7., 2820 Gentofte (offentliggjort 2010-02-22)
Den 2010-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 24, 5. tv., 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-22 tilføjes Direktion: Martina Susanna Banach (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-22 fjernes Direktion: Liliana Teixeira Beier (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 24, 5. tv., 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-21 tilføjes Direktion: Liliana Teixeira Beier (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2010-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-21 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2010-01-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2010-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2010-01-21 tilføjes Legale ejere: Martina Susanna Banach (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2010-01-21 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 21. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2010-01-21 tilføjes Reelle ejere: Martina Susanna Banach (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2010-01-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2010-01-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2010-01-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2010-01-21 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2010-01-21 tilføjes Stiftere: Liliana Teixeira Beier (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2010-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2010-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)