Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvej 14, 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Direktion: Jens Grønkjær (direktion) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-19 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Legale ejere: Jens Grønkjær (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Navne: JENS G INVEST ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Reelle ejere: Jens Grønkjær (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Stiftere: Jens Grønkjær (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 14, 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergbygade 8, st. 4., 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergbygade 8, st. 4., 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Direktion: Jens Grønkjær (direktion) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-19 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Legale ejere: Jens Grønkjær (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Navne: JENS G INVEST ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Reelle ejere: Jens Grønkjær (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Stiftere: Jens Grønkjær (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Vedtægter: 2010-01-19 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2010-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-22)