Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Toft | 05.04.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Villumsen | 08.03.2012 | 05.04.2013 | direktør |
Henning Haahr | 19.01.2012 | 08.03.2012 | direktør |
Torben Harring | 19.01.2012 | 08.03.2012 | direktør |
Jørn Uffe Bonnesen | 31.03.2010 | 19.01.2012 | direktør |
Carl-Gustav Hovhave Dahl Nielsen | 20.01.2010 | 31.03.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bøje Schaumann Kjær | 01.03.2023 | næstformand |
Brian Hauge Søe | 01.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henning Haahr | 01.10.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Pagh | 03.03.2021 | 01.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Søren Slot Rasmussen | 26.11.2019 | 03.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Aage Sørensen | 01.10.2017 | 26.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Aage Sørensen | 23.10.2013 | 30.09.2017 | næstformand |
Christian Pagaard Junker | 08.03.2012 | 01.10.2017 | formand |
Henning Haahr | 08.03.2012 | 30.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Børsting | 08.03.2012 | 23.10.2013 | næstformand |
Jørn Uffe Bonnesen | 31.03.2010 | 08.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Eriksen | 20.01.2010 | 31.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Altamirano | 20.01.2010 | 31.03.2010 | næstformand |