Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 1256 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-15 fjernes Direktion: Carsten Haagensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-15 fjernes Navne: KERNEL FINANS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 fjernes Stiftere: STRADVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-25 fjernes Direktion: Peer Brændholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 1256 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1-3, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-05-24)
Den 2011-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Vedtægter: 2011-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1-3, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-05-24)
Den 2011-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Blochs Gade 37, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-04 tilføjes Direktion: Carsten Haagensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-14 tilføjes Direktion: Peer Brændholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-14 fjernes Direktion: Poul Herlev Lorentzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Blochs Gade 37, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-18 tilføjes Direktion: Poul Herlev Lorentzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Navne: KERNEL FINANS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Stiftere: STRADVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)