Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TMJ HOLDING BRANDE ApS. (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2015-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DET GAMLE RÅDHUS BRANDE ApS. (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2016-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TMJ HOLDING BRANDE ApS. (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2020-01-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arvad Møllevej 43, 7330 Brande (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Arvad Møllevej 43, 7330 Brande (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-02-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arvad Møllevej 43, 7330 Brande (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2014-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 30, 7330 Brande (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2014-02-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2014-02-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2014-02-21 tilføjes Direktion: Mette Degn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Direktion: Peder Holt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Direktion: Peder Holt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Direktion: Mette Degn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Revisionsfirmaet Peder Holt Registreret Revisionsanpartsselskab cvr nr 21 87 27 41 samt at eje aktier/ anparter i andre helt eller delvist ejede datterselskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Vedtægter: 2011-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 30, 7330 Brande (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2010-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 40, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 40, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-18 tilføjes Direktion: Mette Degn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2010-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Legale ejere: Mette Degn (offentliggjort 2015-06-06)
Den 2010-01-18 tilføjes Navne: DEGN HOLDING BRANDE ApS (offentliggjort 2010-01-18)
Den 2010-01-18 tilføjes Reelle ejere: Mette Degn (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2010-01-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-01-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LUND & CHRISTIANSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Stiftere: Mette Degn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-01-18)
Den 2010-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)