Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2013-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Mønsteds Plads 9, 1563 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-27 fjernes Bestyrelse: Jesper Lau Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Direktion: Peter Søeby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-27 fjernes Navne: NYKREDIT AIDA II F.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-06-01 tilføjes Formål: Foreningens formål er fra professionelle investorer at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i overensstemmelse med den investerings- og risikopolitik, som er fastlagt i nærværende vedtægter og på forlangende af et medlem indløser medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne efter vedtægtens bestemmelser herom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-01 tilføjes Tegningsregel: Foreningen tegnes af 1) to bestyrelsesmedlemmer i forening eller 2) et bestyrelsesmedlem i forening med foreningens direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-01 tilføjes Vedtægter: 2012-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 fjernes Bestyrelse: David Lando (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Mønsteds Plads 9, 1563 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-12 tilføjes Bestyrelse: David Lando (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Direktion: Peter Søeby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-12 tilføjes Navne: NYKREDIT AIDA II F.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)