Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-04-09 fjernes Binavne: SANDBYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Alleen 1, 7570 Vemb (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-04 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-04 fjernes Navne: SAND & SKOV BYG ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-04 fjernes Stiftere: Steffen Peder Saaby Sand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Direktion: Torben Bjerrum Mathiasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alleen 1, 7570 Vemb (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 88, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-12-02)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-08-01 tilføjes Direktion: Torben Bjerrum Mathiasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 fjernes Direktion: Steffen Peder Saaby Sand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 88, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-12-02)
Den 2011-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 25, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-11 tilføjes Direktion: Kenneth Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og andre hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Navne: SAND & SKOV BYG ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-02-10 fjernes Navne: SANDBYG ApS (offentliggjort 2010-01-15)
Den 2011-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Vedtægter: 2011-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 25, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-15 tilføjes Binavne: SANDBYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Direktion: Steffen Peder Saaby Sand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Navne: SANDBYG ApS (offentliggjort 2010-01-15)
Den 2010-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Stiftere: Steffen Peder Saaby Sand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)