Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 24, 6. mf., 2860 Søborg (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 fjernes Direktion: Klaus Harager (direktion) (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-01 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 fjernes Hovedbranche: Faglige sammenslutninger (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 fjernes Legale ejere: Klaus Harager (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 fjernes Navne: HARAGER MEDICAL CONSULT ApS (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 24, 6. mf., 2860 Søborg (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2015-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 21, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2014-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2014-06-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2014-06-25 fjernes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2013-07-24 tilføjes Hovedbranche: Faglige sammenslutninger (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2013-07-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-02-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive lægefaglig konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2013-07-01 tilføjes Navne: HARAGER MEDICAL CONSULT ApS (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2013-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en enkelt direktør (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2013-07-01 tilføjes Vedtægter: 2013-07-01 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2013-06-30 fjernes Navne: KH HOLDING AF 2009 ApS (offentliggjort 2010-01-18)
Den 2013-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 21, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2013-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 142, st. th., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2011-01-25)
Den 2011-11-09 tilføjes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2011-11-09 fjernes Revisor: RK GODKENDT REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Revisor: RK GODKENDT REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 142, st. th., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2011-01-25)
Den 2011-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Opalvej 7, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-02-04)
Den 2010-02-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Opalvej 7, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-30 tilføjes Direktion: Klaus Harager (direktion) (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2009-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2009-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-01 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2009-12-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2009-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2009-12-30 tilføjes Navne: KH HOLDING AF 2009 ApS (offentliggjort 2010-01-18)
Den 2009-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2009-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2009-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2009-12-30 tilføjes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2009-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2009-04-01 tilføjes Legale ejere: Klaus Harager (offentliggjort 2016-09-05)