Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lannerparken 38, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Binavne: SVANSTRØM ApS, POWERBALL ApS, DELTA9.DK ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-11 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Kontaktoplysninger: svanen@post4.tele.dk (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Legale ejere: Lars Svanstrøm (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Navne: DELTA9 ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Reelle ejere: Lars Svanstrøm (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Stiftere: Turnkey Clinics ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 fjernes Direktion: Lars Svanstrøm (direktion) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-01-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lannerparken 38, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Storkegade 6, 1., 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-04-27 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2010-01-18)
Den 2010-04-27 tilføjes Direktion: Lars Svanstrøm (direktion) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2010-04-27 fjernes Direktion: Kenneth Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er tilvejebringelse af rabataftaler og fordele til selskabets samarbejdende foreninger og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-04-27 tilføjes Kontaktoplysninger: svanen@post4.tele.dk (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-04-27 tilføjes Navne: DELTA9 ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-04-26 fjernes Navne: FORENINGSFORDELE ApS (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2010-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2010-04-27 tilføjes Vedtægter: 2010-04-27 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-04-27 fjernes Binavne: FORDELSPROGRAMMER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-27 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2010-01-18)
Den 2010-01-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storkegade 6, 1., 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Binavne: FORDELSPROGRAMMER ApS, SVANSTRØM ApS, POWERBALL ApS, DELTA9.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 tilføjes Direktion: Kenneth Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-11 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-01-11 tilføjes Legale ejere: Lars Svanstrøm (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-01-11 tilføjes Navne: FORENINGSFORDELE ApS (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2010-01-11 tilføjes Reelle ejere: Lars Svanstrøm (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-01-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-01-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-01-11 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 tilføjes Stiftere: Turnkey Clinics ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2010-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)