Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-04-17 fjernes Binavne: BUSINESS 1078 S.M.B.A. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlebækgade 21, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-02 fjernes Navne: DIZAIN HOLDING S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 fjernes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 fjernes Direktion: Mia Ann Weihrauch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlebækgade 21, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Johan Kellers Vej 38, st., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-09 tilføjes Direktion: Mia Ann Weihrauch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 fjernes Direktion: Thorbjørn Kristian Kelstrup Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er holding- og investerings virksomhed herunder i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 tilføjes Vedtægter: 2010-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Navne: DIZAIN HOLDING S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-07 fjernes Navne: BUSINESS 1078 S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johan Kellers Vej 38, st., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 tilføjes Binavne: BUSINESS 1078 S.M.B.A. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Direktion: Thorbjørn Kristian Kelstrup Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 tilføjes Navne: BUSINESS 1078 S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)