Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 tilføjes Direktion: Birgit Sanne Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Direktion: Per Dannemarre Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nellebakken 4, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvej 60, 3320 Skævinge (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-09 tilføjes Vedtægter: 2015-06-09 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-09 fjernes Revisor: Revisor1 - Registreret revisor (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2010-10-04 tilføjes Reelle ejere: Per Dannemarre Hansen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2010-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvej 60, 3320 Skævinge (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2010-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanehovedvej 87 e., 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-06-22)
Den 2010-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanehovedvej 87 e., 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-04 tilføjes Direktion: Per Dannemarre Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2010-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Legale ejere: PER D. HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2010-01-04 tilføjes Navne: PDH UDLEJNING ApS (offentliggjort 2010-01-04)
Den 2010-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2010-01-04 tilføjes Revisor: Revisor1 - Registreret revisor (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2010-01-04 tilføjes Stiftere: PER D. HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Vedtægter: 2010-01-04 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2010-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-01-04)
Den 2010-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)