Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bommerhavevej 17, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 1, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2012-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MONTANA TRADING ApS. (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2015-01-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BIRNS RENGØRING ApS. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2019-08-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Din Vinduespolerer ApS. (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Din Vinduespolerer ApS. (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Din Vinduespolerer ApS. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-09-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-09-26 tilføjes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-10-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 1, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2015-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Pandoravej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2013-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2013-11-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2013-11-29 fjernes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2011-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pandoravej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2011-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Chr Winthersvej 44, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr Winthersvej 44, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-04 tilføjes Direktion: Tue Birn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-01-05)
Den 2010-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Legale ejere: Tue Birn (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2010-01-04 tilføjes Navne: TUE BIRN HOLDING ApS (offentliggjort 2010-01-04)
Den 2010-01-04 tilføjes Reelle ejere: Tue Birn (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2010-01-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2010-01-04 tilføjes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2010-01-04 tilføjes Stiftere: Tue Birn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Vedtægter: 2010-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-01-04)
Den 2010-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)