Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allevej 60, 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Allevej 60, 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2009-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HANS HØJ LAGERINVENTAR A/S. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2012-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: THORAXTRAINER INVESTORFORENING ApS. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-01 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allevej 60, 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2019-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Allevej 60, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allevej 60, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Allevej 60, 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allevej 60, 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2009-12-15 tilføjes Direktion: Hans Høj Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og drive formueforvaltning, handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Legale ejere: Hans Høj Rasmussen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2009-12-15 tilføjes Navne: HANS HØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2009-12-30)
Den 2009-12-15 tilføjes Reelle ejere: Hans Høj Rasmussen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2009-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-12-15 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2009-12-15 tilføjes Stiftere: Hans Høj Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Vedtægter: 2009-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-30)
Den 2009-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)