Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2010-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORGESVEJ ApS. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2023-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-28 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@citybyg.com (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Legale ejere: RGM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Navne: FRM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Reelle ejere: Robert Gade Madsen (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Stiftere: RGM HOLDING ApS, ASX 13264 ApS (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2022-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2022-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2022-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 fjernes Direktion: Robert Gade Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Legale ejere: RGM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2021-12-21 fjernes Legale ejere: ASX 13264 ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-20 fjernes Legale ejere: RGM HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 fjernes Reelle ejere: Finn Madsen (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2021-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 3, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-26 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@citybyg.com (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2021-05-25 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@gadeas.dk (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-07-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2018-01-26 fjernes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 fjernes Direktion: Finn Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 3, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Stoffersens Vej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@gadeas.dk (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2016-09-11 fjernes Kontaktoplysninger: city@mail.dk (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: RGM HOLDING ApS, ASX 13264 ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: ASX 13264 ApS, RGM HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2015-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Stoffersens Vej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2012-01-31 tilføjes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2012-01-31 fjernes Revisor: 3 H REVISION, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Revisor: 3 H REVISION, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 fjernes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: city@mail.dk (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2009-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2009-12-28 tilføjes Direktion: Finn Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt foretage køb og salg af fast ejendom, samt dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2009-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2009-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-28 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2009-12-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2009-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2009-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2009-12-28 tilføjes Legale ejere: ASX 13264 ApS, RGM HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2009-12-28 tilføjes Navne: FRM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2009-12-28 tilføjes Reelle ejere: Finn Madsen, Robert Gade Madsen (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2009-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2009-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2009-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2009-12-28 tilføjes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-28 tilføjes Stiftere: RGM HOLDING ApS, ASX 13264 ApS (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2009-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2009-12-28 tilføjes Vedtægter: 2009-12-28 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2009-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2009-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-15)