Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Revisor | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CHARLOTTE NIELSEN, 705 AABENRAA ApS. (offentliggjort 2015-02-06)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-09-05 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-03 tilføjes Direktion: Charlotte Damsted Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-03 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2018-08-25 fjernes Direktion: Charlotte Damsted Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2018-08-25 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2016-08-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-06-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenbakken 79, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-21 tilføjes Direktion: Charlotte Damsted Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2009-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Charlotte Nielsen ApS, CVR-nr. 18119994, at foretage formueanbringelser i børsnoterede aktier og obligationer samt eventuelt investering i fast ejendom (anlæg) med henblik på udlejning heraf. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2009-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Legale ejere: Charlotte Damsted Nielsen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Navne: CHARLOTTE NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2009-12-23)
Den 2009-12-21 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Damsted Nielsen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2009-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-12-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Stiftere: Charlotte Damsted Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2009-12-21 tilføjes Vedtægter: 2009-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-23)
Den 2009-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)