Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALLER AQUA GROUP A/S. (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kampesmose 17, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2013-10-23)
Den 2013-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Dahlsvænget 14, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2010-03-01 fjernes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dahlsvænget 14, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-22 tilføjes Direktion: Henrik Thygesen Halken (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datter- og associerede virksomheder samt formueforvaltning i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Legale ejere: Henrik Thygesen Halken, Carsten Jørgensen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2009-12-22 tilføjes Navne: CH AQUA HOLDING ApS (offentliggjort 2009-12-22)
Den 2009-12-22 tilføjes Reelle ejere: Henrik Thygesen Halken, Carsten Jørgensen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2009-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-12-22 tilføjes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Stiftere: Henrik Thygesen Halken, Carsten Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Vedtægter: 2009-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-22)
Den 2009-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)