Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Brian Nielsen | 22.12.2009 | direktør |
Flemming Myllerup | 22.12.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Roderik August Schlösser | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Rebecca Clemency Rose Newton-Taylor | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
James Peter Barton | 02.05.2019 | formand |
Brian Nielsen | 23.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Myllerup | 23.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicklas Reinhold Holgersson | 26.10.2022 | 21.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Jürge Zwicky | 02.05.2019 | 26.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mads-Kristian Sørensen | 23.03.2018 | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |