Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Ørsteds Vej 22, 7800 Skive (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Bestyrelse: Henning Kongstad (formand) (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Direktion: Lars Mark (adm. dir) (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-18 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Legale ejere: IFTU ApS, Bjarne Bertelsen, Henning Kongstad (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Navne: SCANDI PAPER SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Reelle ejere: Henning Kongstad (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Stiftere: Mogens Andreas Eiler Gloggengiehser, IFTU ApS, Bjarne Bertelsen (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-14 tilføjes Legale ejere: Henning Kongstad (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2013-03-14 tilføjes Reelle ejere: Henning Kongstad (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2012-12-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Mark (bestyrelse) (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2012-12-19 fjernes Bestyrelse: Mogens Andreas Eiler Gloggengiehser (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-24 tilføjes Direktion: Lars Mark (adm. dir) (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2012-10-24 fjernes Direktion: Mogens Andreas Eiler Gloggengiehser (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Ørsteds Vej 22, 7800 Skive (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Bestyrelse: Mogens Andreas Eiler Gloggengiehser (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 tilføjes Direktion: Mogens Andreas Eiler Gloggengiehser (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion, handel og salg af papirvarer og emballage samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-18 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Legale ejere: IFTU ApS, Bjarne Bertelsen (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Navne: SCANDI PAPER SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Stiftere: Mogens Andreas Eiler Gloggengiehser, IFTU ApS, Bjarne Bertelsen (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1. Direktøren og formanden for bestyrelsen, eller 2. Direktøren og 2 bestyrelsesmedlemmer, eller 3. Formanden for bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Vedtægter: 2009-12-18 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-28)