Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 8, 3., 8260 Viby J (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2009-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S RANDERS ØST. (offentliggjort 2010-01-21)
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-11-20 tilføjes Hjemmeside: www.crescendo.dk (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: post@crescendo.dk (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Randers Øst samt at administrere K/S Randers Øst og driften af selskabets ejendom. Endvidere er det selskabets formål at indgå finansielle aftaler og kontrakter af enhver art, dels til afdækning af K/S Randers Øst´s låneportefølje, dels i rent spekulationsøjemed. For denne ydelse er det vedtægtsmæssigt bestemt i K/S Randers Øst, at Randers Øst Komplementar ApS skal oppebære 5% af K/S Randers Øst s overskud efter finansielle omkostninger. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 tilføjes Vedtægter: 2014-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Direktion: Niels Christian Leth Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-18 fjernes Direktion: Niels Peter Steensberg Øgelund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-28 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Direktion: Niels Peter Steensberg Øgelund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-25 fjernes Direktion: Mogens Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-30 tilføjes Legale ejere: Niels Peter Steensberg Øgelund, Henrik Højen Andersen, Tim Frandsen, Niels Christian Leth Nielsen, Marianne Lund, Anne-Marie Søgaard, Klavs Lange Vejlang, Peter Locht, ANSI ApS (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2009-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2009-12-21 tilføjes Direktion: Mogens Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Navne: RANDERS ØST KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2009-12-21)
Den 2009-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Stiftere: Crescendo Portefølje A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-21)
Den 2009-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)