Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 35, 2500 Valby (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2014-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-22 fjernes Navne: VANDBUREAUET ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-22 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Stiftere: PETER KRAG HOLDING ApS, Kim Kirchhoff, HELP HOLDING ApS, Damu Consulting ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Direktion: Henrik Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 35, 2500 Valby (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2013-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 84, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-03 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-15 tilføjes Direktion: Henrik Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-15 fjernes Direktion: Nicolai Byrholt Garre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-03-07 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Direktion: Nicolai Byrholt Garre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 fjernes Direktion: Kim Kirchhoff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, herunder salg af kildevand samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Vedtægter: 2010-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 84, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-21 tilføjes Direktion: Kim Kirchhoff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Navne: VANDBUREAUET ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Stiftere: PETER KRAG HOLDING ApS, Kim Kirchhoff, HELP HOLDING ApS, Damu Consulting ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)