Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2016-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildeagervej 10, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-03 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-27 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-12-04 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-27 fjernes Legale ejere: Franker Hauge Larsen (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-27 fjernes Navne: HAUGE ENERGY HOLDING4 ApS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-27 fjernes Stiftere: Franker Hauge Larsen (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Direktion: Franker Hauge Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-11-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2014-11-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-25)
Den 2013-12-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-12-04 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2013-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2013-11-20 tilføjes Vedtægter: 2013-11-20 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildeagervej 10, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Direktion: Franker Hauge Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2009-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-03 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-25)
Den 2009-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Legale ejere: Franker Hauge Larsen (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Navne: HAUGE ENERGY HOLDING4 ApS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2009-12-03 tilføjes Stiftere: Franker Hauge Larsen (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 sletter virksomheden Ejerskaber: CITIBYG ApS. (offentliggjort 2016-03-09)