Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bispevej 2, 2400 København NV (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-10 fjernes Direktion: Ino Abraham Dimsits (direktion) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-18 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-10 fjernes Legale ejere: AKF HOLDING A/S (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-10 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 18. DECEMBER 2009 ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-10 fjernes Stiftere: AKF HOLDING A/S (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: A/S HELSINGØR FÆLLESBAGERI. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispevej 2, 2400 København NV (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2018-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bispevej 2, 2400 København NV (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispevej 2, 2400 København NV (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2., 2200 København N (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2., 2200 København N (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2014-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 60, 2200 København N (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2013-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 60, 2200 København N (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2013-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 60, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere aktier og anparter i andre danske og udenlandske selskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2010-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2010-03-16 tilføjes Vedtægter: 2010-03-16 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 60, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-18 tilføjes Direktion: Ino Abraham Dimsits (direktion) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-18 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Legale ejere: AKF HOLDING A/S (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 18. DECEMBER 2009 ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 tilføjes Stiftere: AKF HOLDING A/S (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-21)