Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johnny Hauggaard Skov | 18.08.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Jørgensen | 18.07.2011 | 18.08.2011 | direktion |
Michael Løvbjerg | 14.12.2009 | 18.07.2011 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Nielsen Leth | 10.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Risvig Pedersen | 18.07.2011 | bestyrelse |
Jens Risvig Pedersen | 18.07.2011 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Jørgensen | 18.07.2011 | 10.01.2020 | bestyrelse |
Jan Krogh Bølcho | 14.12.2009 | 18.07.2011 | bestyrelse |
Michael Løvbjerg | 14.12.2009 | 18.07.2011 | bestyrelse |
Jørgen Hangel | 14.12.2009 | 18.07.2011 | formand |