Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Devantier Therkelsen | 01.06.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Skovbakke | 01.01.2021 | 01.06.2021 | direktør |
Thomas Nielsen | 01.08.2020 | 01.01.2021 | direktør |
Peter Rønn Sørensen | 07.12.2009 | 01.08.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Brian Lund Nielsen | 25.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Nielsen | 09.03.2019 | suppleant |
Jens Martin Dam Dahl | 11.03.2017 | suppleant |
Niels-Ulrik Nielsen | 10.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Martin Henrik Lyngesbo | 12.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jens-Henrik Munk Hansen | 07.12.2009 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Lass Ramsing | 09.03.2019 | 12.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lass Ramsing | 10.03.2018 | 08.03.2019 | suppleant |
Morten Rüdevald | 12.03.2016 | 30.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Palle Bülow Kristensen | 08.03.2014 | 10.03.2018 | suppleant |
Dorthe Handberg | 08.03.2014 | 11.03.2017 | suppleant |
Janni Fall | 09.03.2013 | 08.03.2014 | suppleant |
Svend Erik Steen Steen | 10.03.2012 | 08.03.2014 | suppleant |
Bent Jørgensen | 12.03.2011 | 09.03.2013 | suppleant |
Niels-Ulrik Nielsen | 12.03.2011 | 10.03.2012 | suppleant |
Jan Kim Krogh | 13.03.2010 | 12.03.2011 | suppleant |
Martin Henrik Lyngesbo | 13.03.2010 | 12.03.2011 | suppleant |
Zini Asanovski | 07.12.2009 | 03.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lone Larsen | 07.12.2009 | 14.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Arne Voergaard Poulsen | 07.12.2009 | 10.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bjørn Hansen | 07.12.2009 | 12.03.2011 | bestyrelsesmedlem |