Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeparken 2, 4862 Guldborg (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2011-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FNAW EJENDOMSINVEST ApS. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2014-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: WILSON INVEST ApS. (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet af 28. april 2011 ApS. (offentliggjort 2015-06-06)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet af 7. juni 2012 Aps. (offentliggjort 2015-06-06)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Multibo estate ApS. (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: WILSON DEMANT HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2023-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-22 fjernes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-21 tilføjes Legale ejere: Flemming Asbjørn Nielsen (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Legale ejere: Annika Nielsen (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 tilføjes Reelle ejere: Flemming Asbjørn Nielsen (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Reelle ejere: Annika Nielsen (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-23 tilføjes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2011-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: asntrading@hotmail.com (offentliggjort 2011-09-21)
Den 2010-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2010-05-06)
Den 2010-05-05 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (offentliggjort 2009-12-18)
Den 2010-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Vedtægter: 2010-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (offentliggjort 2009-12-18)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeparken 2, 4862 Guldborg (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2009-12-15 tilføjes Binavne: ASN DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Direktion: Flemming Asbjørn Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Legale ejere: Annika Nielsen (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2009-12-15 tilføjes Navne: ASN TRADING ApS (offentliggjort 2009-12-17)
Den 2009-12-15 tilføjes Reelle ejere: Annika Nielsen (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2009-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2009-12-15 tilføjes Stiftere: Annika Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-17)
Den 2009-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)