Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Stiftere | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 tilføjes Vedtægter: 2024-02-28 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2014-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Dyrlægerne Optivet A/S. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Dyrlægerne Optivet A/S. (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Dyrlægerne Optivet A/S. (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Dyrlægerne Optivet A/S. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet GRS-dyrlægehuse ApS. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2017-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Dyrlægerne Optivet A/S. (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dyrlægerne Optivet A/S. (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2023-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-03-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-03-29 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldsholmvej 6, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-06-24)
Den 2013-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyssebakken 68, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i anparter, aktier, værdipapirer og fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion, bestående af eet eller flere medlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen. (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2013-06-10 tilføjes Vedtægter: 2013-06-10 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2010-10-22 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2010-10-22 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION SØNDERBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 fjernes Stiftere: Nils Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Stiftere: Nils Hansen, Nils Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2009-12-21)
Den 2009-12-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyssebakken 68, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 tilføjes Direktion: Nils Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Legale ejere: Nils Hansen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2009-12-15 tilføjes Navne: DYRLÆGE NILS HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2009-12-16)
Den 2009-12-15 tilføjes Reelle ejere: Nils Hansen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2009-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2009-12-15 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION SØNDERBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-16)
Den 2009-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)