Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2009-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: EUROPEAN AIRCRAFT SALES A/S. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EUROPEAN AIRCRAFT SALES A/S. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-05-13 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2020-05-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2019-01-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Skolevej 26, 5462 Morud (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-08 tilføjes Direktion: Bjarne Jorsal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Legale ejere: Bjarne Jorsal (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2009-12-08 tilføjes Navne: BJ HOLDING TÅGEROD ApS (offentliggjort 2009-12-16)
Den 2009-12-08 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Jorsal (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2009-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-12-08 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2009-12-08 tilføjes Stiftere: Bjarne Jorsal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Vedtægter: 2009-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-16)
Den 2009-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)