Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjejlevej 5, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Røddinglundvej 8, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2011-01-31)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røddinglundvej 8, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2009-12-15 tilføjes Direktion: Sejer Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af udlejningsejendomme samt dermed beslægtet virksomhed og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Legale ejere: S.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2009-12-15 tilføjes Navne: S.P. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2009-12-16)
Den 2009-12-15 tilføjes Reelle ejere: Sejer Pedersen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2009-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-12-15 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Stiftere: S.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Vedtægter: 2009-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-16)
Den 2009-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)