Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BENDT OLESEN ApS. (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2020-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskbækvej 1, 6300 Gråsten (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskbækvej 1, 6300 Gråsten (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskbækvej 1, 6300 Gråsten (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskbækvej 1, 6300 Gråsten (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Vedtægter: 2017-02-20 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskbækvej 1, 6300 Gråsten (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2009-11-23 tilføjes Direktion: Bo Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, obligationer og lignende værdipapirer samt eje og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Legale ejere: Bo Olesen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2009-11-23 tilføjes Navne: BO OLESEN ApS (offentliggjort 2009-12-18)
Den 2009-11-23 tilføjes Reelle ejere: Bo Olesen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2009-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2009-11-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Stiftere: Bo Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1-3 direktører. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Vedtægter: 2009-11-23 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2009-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-18)
Den 2009-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)