Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Binavne | Vedtægter | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Tegningsregel | Direktion | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Revision fravalgt | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Virksomhedsform | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Kaboozt ApS. (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kaboozt ApS. (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2024-01-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Webman ApS. (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jonas Visuals ApS. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kompetancekanalen.dk (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-02 fjernes Kontaktoplysninger: mads-pilegaard@hotmail.com (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-01 tilføjes Legale ejere: BEN-NOON ApS, MATHIAS HOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-05-31 fjernes Legale ejere: BEN-NOON ApS, MATHIAS HOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-03-14 tilføjes Binavne: agenc A/S (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Vedtægter: 2024-03-12 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: BEN-NOON ApS, MATHIAS HOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Ben-Noon (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2023-12-31 fjernes Legale ejere: BEN-NOON ApS, MATHIAS HOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Benjamin Ben-Noon (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mads-pilegaard@hotmail.com (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-10-02 fjernes Kontaktoplysninger: info@kompetencekanalen.dk (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-12-09 tilføjes Bestyrelse: Mads Petter Emerek Karlsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening med bestyrelsesformanden, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-01 tilføjes Bestyrelse: Benjamin Ben-Noon (formand) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-01 fjernes Bestyrelse: Mathias Hougaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-01 tilføjes Direktion: Mads Hornhaver Pilegaard (direktør) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-01 fjernes Direktion: Mathias Hougaard (direktør) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-01 tilføjes Legale ejere: MATHIAS HOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Ben-Noon (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2022-11-01 fjernes Reelle ejere: Mathias Hougaard (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-01 tilføjes Vedtægter: 2022-11-01 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-10-31 fjernes Bestyrelse: Benjamin Ben-Noon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Legale ejere: MATHIAS HOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Benjamin Ben-Noon (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-10-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Vincent Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2021-09-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Bestyrelse: Mathias Leth Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Mathias Leth Holding ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-04-14 tilføjes Bestyrelse: Mads Hornhaver Pilegaard (formand) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2021-04-14 fjernes Bestyrelse: Hanne Sophie Ben-Noon (formand) (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: Mads Pilegaard Holding ApS (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Bestyrelse: Hanne Sophie Ben-Noon (formand) (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2019-02-01 fjernes Bestyrelse: Maria Høygaard Dindler (formand) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-31 fjernes Bestyrelse: Hanne Sophie Ben-Noon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-06 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Ben-Noon, Mathias Hougaard (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2017-10-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-22 tilføjes Bestyrelse: Hanne Sophie Ben-Noon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-21 tilføjes Binavne: Danocom A/S (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 tilføjes Vedtægter: 2016-12-21 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-11 tilføjes Legale ejere: MATHIAS HOUGAARD HOLDING ApS, BEN-NOON ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2016-10-10 fjernes Legale ejere: MATHIAS HOUGAARD HOLDING ApS, BEN-NOON ApS (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive it-konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2015-02-09 tilføjes Vedtægter: 2015-02-09 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-10-28 tilføjes Binavne: KONVERTERINGSBUREAUET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-10-07 tilføjes Bestyrelse: Maria Høygaard Dindler (formand) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2014-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 tilføjes Navne: KOMPETENCEKANALEN A/S (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2014-10-06 fjernes Navne: KOMPETENCEKANALEN ApS (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2014-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2014-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2013-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-06-16)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2014-09-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2014-09-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-06-16)
Den 2012-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 12, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-01-26)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-15 tilføjes Legale ejere: BEN-NOON ApS (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 12, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-01-26)
Den 2011-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 8, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-12-20)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 8, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-12-20)
Den 2010-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 12, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 170.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 12, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-14 tilføjes Direktion: Mathias Hougaard (direktør) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2009-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2014-09-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kompetencekanalen.dk (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2009-12-14 tilføjes Legale ejere: MATHIAS HOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2009-12-14 tilføjes Navne: KOMPETENCEKANALEN ApS (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2009-12-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Stiftere: MATHIAS HOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2009-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)