Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er kvalificering, formidling og rådgivning inden for enhver form for personaleservice, herunder enhver form for personalerådgivning inden for det private og offentlige sundhedsvæsen. Herudover er selskabets formål at opkøbe og udleje fast ejendom og drive agenturvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 fjernes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølledammen 26, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-11 tilføjes Direktion: Margret Stromberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Legale ejere: Margret Stromberg (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2009-12-11 tilføjes Navne: REACTIV DANMARK ApS (offentliggjort 2009-12-14)
Den 2009-12-11 tilføjes Reelle ejere: Margret Stromberg (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2009-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Stiftere: Margret Stromberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-14)
Den 2009-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)