Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 24, 3., 1560 København V (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-23 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-08-22 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Hovedbranche: Produktion af tv-programmer (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Legale ejere: NGC Europe Limited (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Navne: NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL DENMARK ApS (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-09-30 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-07-01 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Stiftere: NGC UK Partnership (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2022-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2022-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-28 fjernes Direktion: Nils Jakob Sigurd Aurelius (direktør) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-08-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-08-22 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-10 tilføjes Direktion: Nils Jakob Sigurd Aurelius (direktør) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-08-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2022-08-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-08-10 tilføjes Vedtægter: 2022-08-10 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2022-08-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-06-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Direktion: Hans Henrik Riis van Rijn (direktør) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2020-05-06 tilføjes Vedtægter: 2020-05-06 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-07 tilføjes Direktion: Nils Jakob Sigurd Aurelius (direktør) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2019-10-07 fjernes Direktion: Adam Theiler (direktør) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 24, 3., 1560 København V (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2019-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 10, 3., 1408 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-09-30 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-07-01 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 10, 3., 1408 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 54, 1., 1150 København K (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-06 tilføjes Direktion: Hans Henrik Riis van Rijn (direktør) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-02-01 tilføjes Direktion: Terry Downing (direktør) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-02-01 fjernes Direktion: Alberto Matassino (direktør) (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-03 tilføjes Direktion: Adam Theiler (direktør) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-30 fjernes Direktion: Åse Hansen Ytreland (direktør) (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Direktion: Åse Hansen Ytreland (direktør) (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-09-30 fjernes Direktion: Hernan Santiago Lopez (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-08-15 tilføjes Direktion: Clara Kyung Sook Kim (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-15 fjernes Direktion: James Christopher Bond (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-23 tilføjes Direktion: Hernan Santiago Lopez (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-23 fjernes Direktion: Edward William David Haslingden (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 54, 1., 1150 København K (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2010-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 28, 1366 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-14 tilføjes Hovedbranche: Produktion af tv-programmer (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2009-12-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 28, 1366 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-23 tilføjes Direktion: Edward William David Haslingden (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at skabe, eje, udvilde og distribuere TV programmer og kanaler og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2009-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2009-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-23 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2009-11-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2009-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2009-11-23 tilføjes Legale ejere: NGC Europe Limited (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2009-11-23 tilføjes Navne: NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL DENMARK ApS (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2009-11-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2009-11-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2009-11-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2009-11-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Stiftere: NGC UK Partnership (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2009-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2009-11-23 tilføjes Vedtægter: 2009-11-23 (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2009-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2009-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-24)