Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marc Anthony John Mchardy Overton | 22.03.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Howard Kitchingman | 02.01.2018 | 22.03.2024 | adm. dir |
Stephen John Chadwick | 19.02.2016 | 15.12.2017 | adm. dir |
Eva Marianne Löfström | 02.06.2015 | 19.02.2016 | adm. dir |
Stephen John Chadwick | 06.03.2014 | 02.06.2015 | adm. dir |
Ylva Kristin Berg | 31.05.2012 | 06.03.2014 | adm. dir |
Pär Fredrik Lindhe | 01.07.2011 | 31.05.2012 | adm. dir |
Laurent Couillard | 20.01.2010 | 01.07.2011 | direktør |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 08.12.2009 | 20.01.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marc Anthony John Mchardy Overton | 22.03.2024 | formand |
Jean, Hubert, Philippe, Gerard Balleidier | 31.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Howard Kitchingman | 02.01.2018 | 22.03.2024 | formand |
Stephen John Chadwick | 29.05.2015 | 15.12.2017 | formand |
Eva Marianne Löfström | 29.05.2015 | 19.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Stephen John Chadwick | 28.02.2014 | 28.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ylva Kristin Berg | 31.05.2012 | 28.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christian Marie Jean Nardin | 01.07.2011 | 29.05.2015 | formand |
Sophie Rast | 01.07.2011 | 31.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Pär Fredrik Lindhe | 01.07.2011 | 31.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Laurent Couillard | 20.01.2010 | 01.07.2011 | bestyrelsesmedlem |