Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Vedtægter | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-04-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AALBORG KLOAK A/S. (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2010-04-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AALBORG VAND A/S. (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2011-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: AALBORG SERVICE A/S. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2021-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Lasse Frimand Jensen (formand) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Direktion: Søren Gais Kjeldsen (direktion) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-02 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Aalborg kommune (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Navne: AALBORG VAND HOLDING A/S (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Stiftere: Aalborg kommune (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-05-06 tilføjes Vedtægter: 2021-05-06 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-01 tilføjes Bestyrelse: Daniel Borup Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-06-01 fjernes Bestyrelse: Jan Nymark Thaysen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-05-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 tilføjes Bestyrelse: Jens-Ole Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2018-05-16 fjernes Bestyrelse: Jens-Ole Jensen (suppleant) (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-23 tilføjes Bestyrelse: Jens-Ole Jensen (suppleant) (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-04-23 fjernes Bestyrelse: Hans Erik Hansen (suppleant) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Bestyrelse: Jan Nymark Thaysen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Arnth Beck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-30 fjernes Bestyrelse: Jan Nymark Thaysen (næstformand) (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2017-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem eller af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2015-12-15 tilføjes Bestyrelse: Salah Nuuradiin Hussein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2015-12-15 fjernes Bestyrelse: Inge Ibsen Fomcenco (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte gennem datterselskaber, at drive virksomhed i relation til forsyningsvirksomhed, der på grundlag af lovgivning eller på grundlag af Aalborg Byråds beslutning herom skal drives i selskabsform, alt i overensstemmelse med Aalborg Byråds strategi som ejer af selskabet. Det nævnte formål omfatter tillige deltagelse i kommunale forsyningsfællesskaber gennem kapitalbesiddelse eller som interessent i sådanne fællesskaber eller gennem deltagelse i anden tilknyttet virksomhed inden for forsyningsområderne. Selskabets formål er endvidere at medvirke til at fremme, drive og koordinere den grønne omstilling inden for forsyningsvirksomhed, det omfang lovgivningen giver mulighed herfor. Dette sker enten direkte eller indi-rekte gennem datterselskaberne og på grundlag af lovgivning eller på grundlag af Aalborg Byråds beslutning herom, og i overensstemmelse med Aalborg Byråds strategi som ejer af selskabet. Selskabets formål er tillige, direkte eller indirekte gennem datterselskaber, ved ansættelse eller leje af medarbejdere beskæftiget med de nævnte forsyningsområder, at udleje personel eller levere serviceydelser til de virksomheder, der løser konkrete forsyningsrelaterede opgaver, herunder til kommunal forsyningsvirksomhed eller til anden kommunal virksomhed, i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2015-12-15 tilføjes Navne: AALBORG VAND HOLDING A/S (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2015-12-14 fjernes Navne: AALBORG FORSYNING, HOLDING A/S (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2015-12-15 fjernes Direktion: Bo Laden (direktør) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Bo Laden (direktør) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-01 tilføjes Bestyrelse: Karina Smith Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-01 fjernes Bestyrelse: Kristoffer Hjort Storm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-01 tilføjes Direktion: Søren Gais Kjeldsen (direktion) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kristoffer Hjort Storm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-01-01 fjernes Bestyrelse: Hans Erik Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Bestyrelse: Tommy Eggers (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-31 fjernes Direktion: Knud Sloth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Østergaard (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 tilføjes Bestyrelse: Steen Berg Royberg (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte gennem datterselskaber, at drive virksomhed i relation til forsyningsvirksomhed, der på grundlag af lovgivning eller på grundlag af Aalborg Byråds beslutning herom skal drives i selskabsform, alt i overensstemmelse med Aalborg Byråds strategi som ejer af selskabet. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2010-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2010-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2010-04-12 tilføjes Legale ejere: Aalborg kommune (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2010-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten direktøren eller et bestyrelsesmedlem, af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2010-04-12 tilføjes Vedtægter: 2010-04-12 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2010-01-06 tilføjes Bestyrelse: Tommy Eggers (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-06 fjernes Bestyrelse: Preben Mikael Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2009-12-02 tilføjes Bestyrelse: Preben Mikael Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Direktion: Knud Sloth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2009-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-02 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2009-12-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2009-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Navne: AALBORG FORSYNING, HOLDING A/S (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2009-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2009-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2009-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2009-12-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Stiftere: Aalborg kommune (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2009-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2009-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-05)