Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Tegningsregel | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Formål | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-12-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EDC BENT NIELSEN A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2009-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: EDC BENT NIELSEN RÅDGIVNINGSCENTER A/S. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2020-02-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Navne: EDC PORT ApS (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 fjernes Bestyrelse: Jakob Munk (bestyrelse) (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-30 fjernes Navne: EDC PORT A/S (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-24 tilføjes Reelle ejere: Lone Strandberg Nielsen, Kenneth Kjær Nielsen (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-01-19 tilføjes Legale ejere: EDC BENT NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-01-19 fjernes Legale ejere: J. MUNK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-01-18 fjernes Legale ejere: EDC BENT NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-09 tilføjes Legale ejere: EDC BENT NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2010-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje selskaber, der agerer i markedet for ejendomsmæglervirksomhed, der retter sig mod private. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2010-09-15 tilføjes Vedtægter: 2010-09-15 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2010-08-18 tilføjes Bestyrelse: Finn Allan Stubkjær Pedersen (formand) (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2010-08-18 fjernes Bestyrelse: Thomas Vang Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Legale ejere: J. MUNK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2009-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Jernbanevej 18, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-07 tilføjes Bestyrelse: Thomas Vang Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Direktion: Kenneth Kjær Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Navne: EDC PORT A/S (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2009-12-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-12-07 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Stiftere: RHJ HOLDING AF 1. JULI 2007 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2009-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)