Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SDS-HOLDING A/S (CVR 27472923) | NORMAL | 01.01.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Rosario Sirena SL | 01.01.2016 | 01.01.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Søren Holst Thomsen | 29.06.2015 | 31.12.2015 | 100,00% | 100,00 % |
Henrik Byrial Ritlov | 09.12.2009 | 28.06.2015 | 100,00% | 100,00 % |