Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDJYSK AUTOTEKNIK NØRRESUNDBY ApS. (offentliggjort 2015-03-06)
Den 2012-02-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET MB ApS. (offentliggjort 2015-03-06)
Den 2015-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MB2015 Invest ApS. (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2018-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKALBORG UNDERVOGNSCENTER ApS. (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 fjernes Revisor: RN af 01.10.2017 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anders Borks Vej 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-09 tilføjes Direktion: Michael Bitsch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og servicevirksomhed, herunder at virke som holdingselskab, og anden i forbindelse hermed bestående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Legale ejere: Michael Bitsch (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Navne: MB2009 HOLDING ApS (offentliggjort 2009-12-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Reelle ejere: Michael Bitsch (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-12-09 tilføjes Revisor: RN af 01.10.2017 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Stiftere: Michael Bitsch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Vedtægter: 2009-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)