Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Floes-Engbakkevej 7, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jordsmonnet 4, 8900 Randers C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ttbooking.dk (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jordsmonnet 4, 8900 Randers C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2009-12-01 tilføjes Direktion: Torben Knudsen Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at indgå aftale om køb og udvikling af fast ejendom, samt hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Legale ejere: TORBEN KNUDSEN CHRISTENSEN HOLDING ApS, TH ANDREASEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2009-12-01 tilføjes Navne: TT REAL ESTATE ApS (offentliggjort 2009-12-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Knudsen Christensen, Thomas Andreasen (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2009-12-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-12-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Stiftere: TORBEN KNUDSEN CHRISTENSEN HOLDING ApS, TH ANDREASEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Vedtægter: 2009-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)