Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2010-04-21 sletter virksomheden Ejerskaber: EXPEDITION WEAR RETAIL ApS. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2012-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: STEW ApS. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2012-09-11 sletter virksomheden Ejerskaber: EXPEDITION WEAR RETAIL AARHUS ApS. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2013-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: EWMAG AARHUS ApS. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2013-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: EWMAG KGN ApS. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2013-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: EWMAG LYNGBY ApS. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MC LYNGBY ApS. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: STEW ApS. (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2020-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvestvej 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-08 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-17 fjernes Legale ejere: AFMN ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-17 fjernes Navne: EXPEDITION WEAR ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-17 fjernes Reelle ejere: Martin Ole Nielsen, Allan Søby Feldt (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-17 fjernes Stiftere: AFMN ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2019-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2019-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-28 fjernes Direktion: Martin Ole Nielsen (direktion) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvestvej 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2012-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Agnetevej 2 a., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2010-10-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Reelle ejere: Allan Søby Feldt (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agnetevej 2 a., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-08 tilføjes Direktion: Martin Ole Nielsen (direktion) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2009-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå salg af modetøj samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-08 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Legale ejere: AFMN ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Navne: EXPEDITION WEAR ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Reelle ejere: Martin Ole Nielsen (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Stiftere: AFMN ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2009-12-08 tilføjes Vedtægter: 2009-12-08 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2009-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-03)