Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 5, 5270 Odense N (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttevej 6, 5591 Gelsted (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: tle@nybolig.dk (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2009-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Nybolig Odense TDL A/S. (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2013-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THOMSEN & LED INVEST ApS. (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2014-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EVENTAS ApS. (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2016-10-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Nybolig Odense TDL A/S. (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nybolig Odense TDL A/S. (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttevej 6, 5591 Gelsted (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2020-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttevej 6, 5591 Gelsted (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-10-20 fjernes Revisor: REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 tilføjes Revisor: REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2016-06-30 fjernes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-21 tilføjes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2015-05-21 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2012-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttevej 6, 5591 Gelsted (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2012-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirstens Allé 6, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirstens Allé 6, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i et eller flere driftsselskaber og al anden dermed beslæget virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Legale ejere: Tommy Thygesen Led (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2009-12-07 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET TOMMY LED ApS (offentliggjort 2009-12-08)
Den 2009-12-07 tilføjes Reelle ejere: Tommy Thygesen Led (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2009-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-12-07 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2009-12-07 tilføjes Stiftere: Tommy Thygesen Led (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Vedtægter: 2009-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-08)
Den 2009-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)