Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-21 fjernes Navne: SIMPOL TRADING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Stiftere: Jakob Just Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 fjernes Direktion: Jakob Just Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELSEN & OLESEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELSEN & OLESEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Risager 15, 2670 Greve (offentliggjort 2012-01-02)
Den 2012-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risager 15, 2670 Greve (offentliggjort 2012-01-02)
Den 2012-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Venøgade 13, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 fjernes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Venøgade 13, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-02 tilføjes Direktion: Jakob Just Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive agenturvirksomhed, import, eksport, salg og distribution samt herudover at besidde ejerandele af andre selskaber samt hermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Navne: SIMPOL TRADING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Stiftere: Jakob Just Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Vedtægter: 2009-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)