Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Revision fravalgt | ||||
Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2014-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: CAPE TOWN EKSPERTEN ApS. (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: TANA COPENHAGEN ApS. (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TANA COPENHAGEN ApS. (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TANA COPENHAGEN ApS. (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2023-11-28 tilføjes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-11-28 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-23 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-18 fjernes Revisor: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2009-12-03 tilføjes Direktion: Finn Skadkær Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-03 tilføjes Revisor: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.J. Frandsens Vej 12, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed og at eje aktier og anparter i danske og udenlandske selskaber samt at drive virksomhed efter direktionens beslutning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2009-12-17)
Den 2009-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Legale ejere: Finn Skadkær Pedersen (offentliggjort 2015-02-06)
Den 2009-11-20 tilføjes Navne: FSP CONSULT & HOLDING ApS (offentliggjort 2009-12-04)
Den 2009-11-20 tilføjes Reelle ejere: Finn Skadkær Pedersen (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2009-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2009-11-20 tilføjes Stiftere: Finn Skadkær Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Vedtægter: 2009-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-04)
Den 2009-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)