Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2011-11-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VILA HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Exit Games ApS. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Styrmandsvænget 299, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønlandsparken 212, 1. 3., 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: kohaar@gmail.com (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønlandsparken 212, 1. 3., 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2009-11-30 tilføjes Direktion: Karsten Møller Brogaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Legale ejere: Karsten Møller Brogaard (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2009-11-30 tilføjes Navne: MØLLER BROGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2009-12-10)
Den 2009-11-30 tilføjes Reelle ejere: Karsten Møller Brogaard (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2009-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-11-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Stiftere: Karsten Møller Brogaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Vedtægter: 2009-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-10)
Den 2009-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)